Suchergebnis
Typ für Personen und Körperschaften: Bürgermeister
Abendroth, Dr. Amandus Augustus (16.10.1767 - 17.12.1842) [15390]
Bürgermeister, Dargestellte/r Balemann, Heinrich (15.11.1677 - 28.05.1750) [3476]
Bürgermeister Bartels, Dr. Johann Heinrich (20.05.1761 - 01.02.1850) [15392]
Bürgermeister, Dargestellte/r Gerloff, Otto (14.07.1876 - 17.01.1956) [2611]
Bürgermeister Hohle, Carl (1815-1894) [2632]
Bürgermeister Höveln, Gotthard von (1544-16.03.1609) [3202]
Bürgermeister Köhler, Heinrich (06.04.1576 - 27.03.1641) [3021]
Bürgermeister Köhne [2641]
Bürgermeister Lemmermann, Joachim (08.09.l1622 - 28.03.1704) [15389]
Bürgermeister, Dargestellte/r Lüneburg, Alexander (1560-15.04.1627) [9024]
Bürgermeister Lütkens, Peter der Jüngere (02.07.1636 - 28.08.1717) [15386]
Bürgermeister, Dargestellte/r Merk [2655]
Bevollmächtigter, Bürgermeister Möller, Lorenz (24.03.1560 - 08.03.1634) [3253]
Bürgermeister Prasse [2677]
Bürgermeister Schaffshausen, Dr. Johann Diedrich (26.03.1643 - 11.11.1697) [15387]
Bürgermeister, Dargestellte/r Scheel [2693]
Bevollmächtigter, Bürgermeister Schulte, Johann (14.12.1621 - 03.03.1697) [15388]
Bürgermeister, Dargestellte/r
Bürgermeister, Dargestellte/r Balemann, Heinrich (15.11.1677 - 28.05.1750) [3476]
Bürgermeister Bartels, Dr. Johann Heinrich (20.05.1761 - 01.02.1850) [15392]
Bürgermeister, Dargestellte/r Gerloff, Otto (14.07.1876 - 17.01.1956) [2611]
Bürgermeister Hohle, Carl (1815-1894) [2632]
Bürgermeister Höveln, Gotthard von (1544-16.03.1609) [3202]
Bürgermeister Köhler, Heinrich (06.04.1576 - 27.03.1641) [3021]
Bürgermeister Köhne [2641]
Bürgermeister Lemmermann, Joachim (08.09.l1622 - 28.03.1704) [15389]
Bürgermeister, Dargestellte/r Lüneburg, Alexander (1560-15.04.1627) [9024]
Bürgermeister Lütkens, Peter der Jüngere (02.07.1636 - 28.08.1717) [15386]
Bürgermeister, Dargestellte/r Merk [2655]
Bevollmächtigter, Bürgermeister Möller, Lorenz (24.03.1560 - 08.03.1634) [3253]
Bürgermeister Prasse [2677]
Bürgermeister Schaffshausen, Dr. Johann Diedrich (26.03.1643 - 11.11.1697) [15387]
Bürgermeister, Dargestellte/r Scheel [2693]
Bevollmächtigter, Bürgermeister Schulte, Johann (14.12.1621 - 03.03.1697) [15388]
Bürgermeister, Dargestellte/r