Suchergebnis
Typ für Personen und Körperschaften: Münzdirektor
Alluaud, François (1739-1799) [14405]
Münzdirektor Bararly, Jean-Jacques [3828]
Münzdirektor Battilana, Tommaso [11992]
Münzdirektor Beaux, Christophe (1966-) [4410]
Münzdirektor Benik, Johann [2951]
Münzdirektor Beyerle, Jean-Louis (06.01.1709 - 01.09.1786) [12697]
Münzdirektor Bichi, Monsignore Carlo [4097]
Münzdirektor Bjarnø, Peter Michael [14620]
Münzdirektor Brouwer, Maarten Theodoor (1952-) [2897]
Münzdirektor Bussière, Baron Alfred Renouard de (14.06.1804 - 08.04.1887) [12690]
Münzdirektor Cambry, Alain Étienne René de [13598]
Münzdirektor Christiansen, Alfred Christian Frederik [14618]
Münzdirektor Claus, Johann Eberhard Volkmar [1962]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Coenen, Romain [2899]
Münzdirektor Collot, Jean-Pierre (05.03.1774 - 09.08.1852) [9021]
Münzdirektor Cramer von Clausbruch, Gotthelf Wilhelm August (1784-1850) [1966]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Croll, Ernst Dietrich (1715-1778) [1610]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Delbecque, Henri [12845]
Münzdirektor Denon, Baron Dominique-Vivant (04.01.1747 - 27.04.1825) [4014]
Münzdirektor Diérickx, Charles-Louis (22.05.1798 - 07.07.1860) [11956]
Münzdirektor Draanen, Chris van [3338]
Münzdirektor Dupeyron de la Coste, Jean [5152]
Münzdirektor Faubert, Jean [3556]
Münzdirektor Geelhaar, Caspar der Jüngere (1663-1728) [1678]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz), Münzwardein Gillard, Bernard (23.03.1951-) [7238]
Münzdirektor Goedecke, Johann Georg (um 1700-10.05.1753) [3836]
Münzdirektor Grove, Laust [14622]
Münzdirektor Guillot, Jean [3559]
Münzdirektor Haimhausen, Sigmund Joseph (28.12.1708 - 16.01.1793) [14470]
Münzdirektor Hecht, Ernst Peter (1652-1731) [1701]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Helle, Peippo Uolevi (1912-1971) [14646]
Münzdirektor Hengel, Dr. Jan Willem Arnold van [15574]
Münzdirektor Imperiali, Monsignore Giuseppe Renato [4096]
Münzdirektor Kachel, Ludwig (17.08.1791 - 07.02.1878) [10934]
Medailleur/in, Münzdirektor, Münzwardein Knoph, Hans Schierven (1729-1788) [4859]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Koivuranta, Timo Kauko [14648]
Münzdirektor Korn, Ferdinand (13.03.1826 - 26.05.1891) [15031]
Hauptgraveur, Medailleur/in, Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Kuhlmann, Ch.-Frédéric [12846]
Münzdirektor l'Espine, Charles-Pierre de (1736-1821) [2940]
Münzdirektor Lachenmayr, Caspar Gregor (06.01.1690 - 15.06.1765) [14468]
Münzdirektor Leprieur, Heinrich Joseph (03.06.1766 - 04.01.1832) [14471]
Münzdirektor, Münzwardein Liutho, Vesa Uolevi [14645]
Münzdirektor Makkonen, Raimo Tapio [3332]
Münzdirektor Nevalainen, Tapio Reino [14649]
Münzdirektor Nielsen, Niels Peter [14617]
Münzdirektor Packhenreiter/Packenreit, Christoph von (1649-1720) [14464]
Münzdirektor Parodi, Giovanni (-1879) [12689]
Münzdirektor Podestà, Luca [10867]
Münzdirektor Puymaurin, Baron Jean-Pierre Marcassus de (05.12.1757 - 14.02.1841) [12871]
Münzdirektor Raggi, Monsignore Ferdinando [3971]
Münzdirektor Rasmussen, Niels Nørregaard [14621]
Münzdirektor Rittenhouse, David (08.04.1732 - 26.06.1796) [8344]
Dargestellte/r, Entwurf, Münzdirektor Ritter, Friedrich (um 1750-1820) [8930]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Roberts, George Evan (19.09.1857 - 6.06.1948) [8362]
Münzdirektor, Veräußerer (an Museum) Roëttiers de Montaleau, Alexandre Louis (22.11.1748 - 30.01.1808) [3025]
Münzdirektor Ruau, Jean Louis André (30.11.1826 - 08.03.1893) [15086]
Dargestellte/r, Münzdirektor Satijn, Stephan [10749]
Münzdirektor Séguy, Francois [3967]
Münzdirektor Singer, Dr. Georg Heinrich (-1779) [3067]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz), Münzwardein Smit, B. C. H. J. [15573]
Münzdirektor Soiniemi, Allan Alarik (1910-1993) [14647]
Münzdirektor Sundell, Isak Gustaf (18.01.1878 - 07.11.1964) [1927]
Münzdirektor Sørensen, Vagn [14619]
Münzdirektor Van den Wall Bake, Hugo Laurens Adriaan (07.12.1856 - 28.03.1909) [15506]
Münzdirektor Warin, Jean (1607-26.08.1672) [2941]
Hauptgraveur, Medailleur/in, Münzdirektor, Stempelschneider Welz, Ferdinand Maria Josef (18.04.1915 Wien - 01.06.2008 Wien) [3411]
Medailleur/in, Münzdirektor
Münzdirektor Bararly, Jean-Jacques [3828]
Münzdirektor Battilana, Tommaso [11992]
Münzdirektor Beaux, Christophe (1966-) [4410]
Münzdirektor Benik, Johann [2951]
Münzdirektor Beyerle, Jean-Louis (06.01.1709 - 01.09.1786) [12697]
Münzdirektor Bichi, Monsignore Carlo [4097]
Münzdirektor Bjarnø, Peter Michael [14620]
Münzdirektor Brouwer, Maarten Theodoor (1952-) [2897]
Münzdirektor Bussière, Baron Alfred Renouard de (14.06.1804 - 08.04.1887) [12690]
Münzdirektor Cambry, Alain Étienne René de [13598]
Münzdirektor Christiansen, Alfred Christian Frederik [14618]
Münzdirektor Claus, Johann Eberhard Volkmar [1962]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Coenen, Romain [2899]
Münzdirektor Collot, Jean-Pierre (05.03.1774 - 09.08.1852) [9021]
Münzdirektor Cramer von Clausbruch, Gotthelf Wilhelm August (1784-1850) [1966]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Croll, Ernst Dietrich (1715-1778) [1610]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Delbecque, Henri [12845]
Münzdirektor Denon, Baron Dominique-Vivant (04.01.1747 - 27.04.1825) [4014]
Münzdirektor Diérickx, Charles-Louis (22.05.1798 - 07.07.1860) [11956]
Münzdirektor Draanen, Chris van [3338]
Münzdirektor Dupeyron de la Coste, Jean [5152]
Münzdirektor Faubert, Jean [3556]
Münzdirektor Geelhaar, Caspar der Jüngere (1663-1728) [1678]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz), Münzwardein Gillard, Bernard (23.03.1951-) [7238]
Münzdirektor Goedecke, Johann Georg (um 1700-10.05.1753) [3836]
Münzdirektor Grove, Laust [14622]
Münzdirektor Guillot, Jean [3559]
Münzdirektor Haimhausen, Sigmund Joseph (28.12.1708 - 16.01.1793) [14470]
Münzdirektor Hecht, Ernst Peter (1652-1731) [1701]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Helle, Peippo Uolevi (1912-1971) [14646]
Münzdirektor Hengel, Dr. Jan Willem Arnold van [15574]
Münzdirektor Imperiali, Monsignore Giuseppe Renato [4096]
Münzdirektor Kachel, Ludwig (17.08.1791 - 07.02.1878) [10934]
Medailleur/in, Münzdirektor, Münzwardein Knoph, Hans Schierven (1729-1788) [4859]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Koivuranta, Timo Kauko [14648]
Münzdirektor Korn, Ferdinand (13.03.1826 - 26.05.1891) [15031]
Hauptgraveur, Medailleur/in, Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Kuhlmann, Ch.-Frédéric [12846]
Münzdirektor l'Espine, Charles-Pierre de (1736-1821) [2940]
Münzdirektor Lachenmayr, Caspar Gregor (06.01.1690 - 15.06.1765) [14468]
Münzdirektor Leprieur, Heinrich Joseph (03.06.1766 - 04.01.1832) [14471]
Münzdirektor, Münzwardein Liutho, Vesa Uolevi [14645]
Münzdirektor Makkonen, Raimo Tapio [3332]
Münzdirektor Nevalainen, Tapio Reino [14649]
Münzdirektor Nielsen, Niels Peter [14617]
Münzdirektor Packhenreiter/Packenreit, Christoph von (1649-1720) [14464]
Münzdirektor Parodi, Giovanni (-1879) [12689]
Münzdirektor Podestà, Luca [10867]
Münzdirektor Puymaurin, Baron Jean-Pierre Marcassus de (05.12.1757 - 14.02.1841) [12871]
Münzdirektor Raggi, Monsignore Ferdinando [3971]
Münzdirektor Rasmussen, Niels Nørregaard [14621]
Münzdirektor Rittenhouse, David (08.04.1732 - 26.06.1796) [8344]
Dargestellte/r, Entwurf, Münzdirektor Ritter, Friedrich (um 1750-1820) [8930]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz) Roberts, George Evan (19.09.1857 - 6.06.1948) [8362]
Münzdirektor, Veräußerer (an Museum) Roëttiers de Montaleau, Alexandre Louis (22.11.1748 - 30.01.1808) [3025]
Münzdirektor Ruau, Jean Louis André (30.11.1826 - 08.03.1893) [15086]
Dargestellte/r, Münzdirektor Satijn, Stephan [10749]
Münzdirektor Séguy, Francois [3967]
Münzdirektor Singer, Dr. Georg Heinrich (-1779) [3067]
Münzdirektor, Münzmeister (MM Nz), Münzwardein Smit, B. C. H. J. [15573]
Münzdirektor Soiniemi, Allan Alarik (1910-1993) [14647]
Münzdirektor Sundell, Isak Gustaf (18.01.1878 - 07.11.1964) [1927]
Münzdirektor Sørensen, Vagn [14619]
Münzdirektor Van den Wall Bake, Hugo Laurens Adriaan (07.12.1856 - 28.03.1909) [15506]
Münzdirektor Warin, Jean (1607-26.08.1672) [2941]
Hauptgraveur, Medailleur/in, Münzdirektor, Stempelschneider Welz, Ferdinand Maria Josef (18.04.1915 Wien - 01.06.2008 Wien) [3411]
Medailleur/in, Münzdirektor